莱阳市市委书记杨国强的个人简历
更新时间2018-03-15 10:01:34
杨国强,男,1970年1月出生,山东省委党校研究生(经济管理专业),理学学士学位, 莱阳市委书记
杨国强[1]1991年8月参加工作,1994年9月入党。 1991年8月—1997年2月,任蓬莱市政府办公室机要员、秘书、副科长、科长, 1997年2月—1998年11月,任蓬莱市政府办公室副主任, 1998年11月—2000年7月,任共青团蓬莱市委书记, 2000年7月—2001年1月,任蓬莱市徐家集镇党委副书记、镇长, 2001年1月—2001年3月,任共青团
烟台市委副书记(主持工作), 2001年3月—2002年2月,任共青团
烟台市委副书记、市人大常委, 2002年2月—2005年2月,任共青团烟台市委书记、党组书记、市人大常委, 2005年2月—2005年2月,任中共莱阳市委副书记、代市长, 2005年3月—2008年11月,中共莱阳市委副书记、市长。 2008年11月—至今,任中共莱阳市委书记、市人大常委会主任。
相关标签:杨国强